序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王关夫 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 娄条云 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
娄条云
|
|
2 |
王关夫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-26 | 住所变更 |
绍兴市柯桥区钱清镇前梅村**幢**室***号
|
浙江省绍兴市柯桥区禹会路***号**幢****室
|
2 | 2016-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 樊艳波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 娄条云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王关夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2016-11-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 樊艳波; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 王雅芳; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 娄条云; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 王关夫; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2016-11-21 | 组织机构变更 |
姓名: 樊艳波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王雅芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 娄条云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2016-11-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王雅芳
|
娄条云
|
6 | 2016-11-21 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 王雅芳 认缴出资额:500 持股比例:50% 实缴出资额:0 出资时间:2037-05-31 出资方式:货币 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 王关夫 认缴出资额:500 持股比例:50% 实缴出资额:0 出资时间:2037-05-31 出资方式:, 余额交付期限:
|
7 | 2016-10-10 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
8 | 2016-10-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********776542
|
9 | 2016-10-10 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 樊艳波; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王雅芳; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 樊艳波; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 王雅芳; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2016-10-10 | 注册资本(金)变更 |
88
|
1000( + 1036.36364% )
|