序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢宝金 | 50% | 10万人民币 |
2 | 谢玲娟 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢锋
|
|
2 |
谢玲娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-06 | 法定代表人变更 |
谢宝金
|
谢锋
|
2 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢宝金; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 谢玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 谢玲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2016-08-25 | 住所变更 |
住所: 绍兴县柯桥街道红丰村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市柯桥区柯桥街道红丰村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2016-08-25 | 名称变更 |
绍兴县银羊摩托车有限公司
|
绍兴柯桥银羊摩托车有限公司
|
5 | 2015-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********65845D
|
6 | 2015-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 季国香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 谢宝金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 谢宝金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 谢玲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-12-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 季国香; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 金国民; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 谢宝金; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 谢玲娟; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-12-23 | 组织机构变更 |
姓名: 季国香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 谢宝金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 谢宝金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 谢玲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-12-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:摩托车、电动车、自行车、五金配件。
|
一般经营项目: 批****、零售:摩托车、汽车、电动车、自行车、五金配件。
|
10 | 2015-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 季国香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金国民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 季国香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 谢宝金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|