序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈炳耀 | 85% | 42.5万人民币 |
2 | 郑春丹 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈炳耀
|
|
2 |
郑春丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-11 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-05-11 | 住所变更 |
|
|
4 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2016-07-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
6 | 2016-07-11 | 名称变更 |
|
|
7 | 2014-03-31 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2014-03-31 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2014-03-31 | 组织机构变更 |
|
|
10 | 2013-04-01 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|