序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王余涛 | 33.5% | 335.00万人民币 |
2 | 沈祖华 | 33.5% | 335.00万人民币 |
3 | 吴维娅 | 20% | 200万人民币 |
4 | 聂辉 | 8% | 80万人民币 |
5 | 吴建斌 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴维娅
|
|
2 |
王思苏
|
|
3 |
留兰珍
|
|
4 |
沈祖华
|
|
5 |
王余涛
|
|
6 |
聂辉
|
|
7 |
吴建斌
|
|
8 |
邵燕平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 法定代表人变更 |
王思苏
|
吴维娅
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴维娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 沈祖华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王余涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王思苏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 留兰珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 聂辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 邵燕平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吴维娅;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴维娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴维娅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 沈祖华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王余涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王思苏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 留兰珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 聂辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 邵燕平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吴维娅;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2020-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周伟胜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 沈祖华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王余涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 吴维娅; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 沈祖华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王余涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王思苏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 留兰珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 聂辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 邵燕平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-09-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈祖华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王余涛; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 吴维娅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 聂辉; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 吴建斌; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 沈祖华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王余涛; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 吴维娅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 聂辉; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 吴建斌; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2020-09-11 | 出资日期备案 |
姓名: 吴建斌; 出资日期: 2035-12-30;姓名: 吴维娅; 出资日期: 2035-12-30;姓名: 沈祖华; 出资日期: 2035-12-30;姓名: 王余涛; 出资日期: 2035-12-30;姓名: 聂辉; 出资日期: 2035-12-30;
|
姓名: 吴建斌; 出资日期: 2049-12-31;姓名: 吴维娅; 出资日期: 2049-12-31;姓名: 沈祖华; 出资日期: 2049-12-31;姓名: 王余涛; 出资日期: 2049-12-31;姓名: 聂辉; 出资日期: 2049-12-31;
|
6 | 2020-09-11 | 名称变更 |
金华忠信环保科技有限公司
|
金华忠信环保科技股份有限公司
|
7 | 2020-09-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2038-01-27
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2020-09-11 | 出资比例备案 |
姓名: 吴建斌; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 吴维娅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 沈祖华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王余涛; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 聂辉; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 吴建斌; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 吴维娅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 沈祖华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王余涛; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 聂辉; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
9 | 2020-09-11 | 法定代表人变更 |
沈祖华
|
王思苏
|
10 | 2020-09-11 | 章程备案 |
|
|