序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘振波 | 60% | 60万人民币 |
2 | 曾云香 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾云香
|
|
2 |
刘振波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘振波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-04-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王火其; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 曾云香; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘振波; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 曾云香; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-03-11 | 法定代表人变更 |
王火其
|
曾云香
|
4 | 2020-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-03-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王火其;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王火其;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:曾云香;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:曾云香;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾意丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 曾云香; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2019-10-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王火其; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 曾意丹; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王火其; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 曾云香; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2019-07-23 | 住所变更 |
浙江省义乌市北苑街道青莲二区*幢三单元***室(自主申报)
|
浙江省义乌市北苑街道拥军路***号网商创业大厦北楼*楼(自主申报)
|
9 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴雪凤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 戴雪凤; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄徐君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 曾意丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王火其; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
10 | 2019-07-23 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|