序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 麦合木提江·日夏提 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麦合木提江·日夏提
|
|
2 |
麦麦提玉素甫阿布都卡地尔·默罕麦德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 亚森·默罕麦德; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 麦合木提江·日夏提; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 麦合木提江·日夏提; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 麦合木提江·日夏提; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 麦麦提玉素甫阿布都卡地尔·默罕麦德; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-05-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:日夏提;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:艾尼江·阿卜力孜;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:麦合木提江·日夏提;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:麦合木提江·日夏提;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55721机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********91600C
|
4 | 2015-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 艾山江·阿不都许库尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 麦合木提江·日夏提; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 亚森·默罕麦德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2015-09-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 艾山江·阿不都许库尔; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 麦合木提江·日夏提; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2015-09-16 | 住所变更 |
住所: 义乌市稠城街道稠州北路***号金茂大厦****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠城街道
|
住所: 浙江省义乌市稠城街道稠州北路***号金茂大厦****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠城街道
|
7 | 2015-09-16 | 组织机构变更 |
姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 艾山江·阿不都许库尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 艾尼江·阿卜力孜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 麦合木提江·日夏提; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 亚森·默罕麦德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2015-09-16 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-09-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
艾尼江·阿卜力孜
|
麦合木提江·日夏提
|