序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金厦建设集团有限公司 | 70% | 3500万人民币 |
2 | 王梦展 | 21% | 1050万人民币 |
3 | 李易 | 7.5% | 375万人民币 |
4 | 王向阳 | 1.5% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王向阳
|
|
2 |
任顺婻
|
|
3 |
徐明勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任向萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐明勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王向阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 任顺婻; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 徐明勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王向阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2016-03-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********71872F
|
3 | 2015-09-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2015-09-09 | 组织机构变更 |
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赵小芳
|
王向阳
|
6 | 2014-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2014-04-24 | 住所变更 |
住所: 磐安县安文镇黄山路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安文镇
|
住所: 浙江省磐安县安文镇黄山路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安文镇
|
8 | 2014-04-24 | 组织机构变更 |
姓名: 李国富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2014-04-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任向萍
|
赵小芳
|
10 | 2012-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 李国富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 任向萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐明勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|