序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京翔乐科技有限公司 | 0.37401% | 155.13万人民币 |
2 | 赵薇 | 0.18719% | 77.64万人民币 |
3 | 北京鼎石源泉投资咨询中心(有限合伙) | ||
4 | 陈蓉 | ||
5 | 吴宏亮 | ||
6 | 浙江易通传媒投资有限公司 | ||
7 | 东阳东控聚文文化****展有限公司 | ||
8 | 刘朝晨 | ||
9 | 太易控股集团有限公司 | ||
10 | 北京鼎石睿智投资咨询中心(有限合伙) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许东良
|
|
2 |
古元峰
|
|
3 |
蒋强
|
|
4 |
许朋乐
|
|
5 |
金俊
|
|
6 |
潘伟明
|
|
7 |
孔凡君
|
|
8 |
李宗彦
|
|
9 |
李永明
|
|
10 |
翁筱枫
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江唐德影视股份有限公司杭州分公司
|
梁晨成 | 2020-12-03 |
2 |
浙江唐德影视股份有限公司东阳分公司
|
吴宏亮 | 2011-11-28 |
3 |
浙江唐德影视股份有限公司北京文化咨询分公司
|
吴宏亮 | 2007-02-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孔凡君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李宗彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李积兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘伟明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 翁筱枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许东良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 麻宝洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名:梁晨成;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吕黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孔凡君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李宗彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李积兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘伟明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 翁筱枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 蒋强; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 许东良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:梁晨成;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-09-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2021-09-17 | 注册资本(金)变更 |
*****.*
|
*****.**
|
4 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付波兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孔凡君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李宗彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李积兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘伟明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 翁筱枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许东良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 麻宝洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孔凡君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李宗彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李积兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘伟明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 翁筱枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许东良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 麻宝洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
吴宏亮
|
许东良
|
6 | 2020-11-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵柯;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑敏鹏;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵柯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:梁晨成;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:**********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付波兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴宏亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 张敬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 方福前; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李兰天; 证件号码: H**********; 职位: 董事; [退出]姓名: 王新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 邬永东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郁晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑敏鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 付波兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 古元峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 孔凡君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 景旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李宗彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李积兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘伟明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 翁筱枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 许东良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 许朋乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 麻宝洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
8 | 2020-09-03 | 注册资本(金)变更 |
42077.5
|
41891.9( - 0.44109% )
|
9 | 2020-09-03 | 注册资本(金)变更 |
*****.*
|
*****.*
|
10 | 2020-09-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|