序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢大根 | 33.68987% | 10646.0万人民币 |
2 | 浙江新东阳建设集团有限公司工会委员会 | 23.66456% | 7478万人民币 |
3 | 卢大伟 | 5.12658% | 1620.0万人民币 |
4 | 卢大明 | 4.49367% | 1420.0万人民币 |
5 | 何刚平 | 3.79747% | 1200.0万人民币 |
6 | 卢昌全 | 2.91139% | 920.0万人民币 |
7 | 陈广进 | 2.91139% | 920.0万人民币 |
8 | 俞俊良 | 2.91139% | 920.0万人民币 |
9 | 俞桂良 | 2.91139% | 920.0万人民币 |
10 | 叶长青 | 1.88608% | 596.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢大根
|
|
2 |
俞桂良
|
|
3 |
陈广进
|
|
4 |
叶长青
|
|
5 |
卢军权
|
|
6 |
何刚平
|
|
7 |
卢向华
|
|
8 |
赵云中
|
|
9 |
卢大明
|
|
10 |
黄敏龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江新东阳建设集团有限公司灵璧分公司
|
朱志刚 | 2021-01-15 |
2 |
浙江新东阳建设集团有限公司鱼台分公司
|
卢永泉 | 2020-09-02 |
3 |
浙江新东阳建设集团有限公司义乌分公司
|
俞桂良 | 2019-08-19 |
4 |
浙江新东阳建设集团有限公司磐安分公司
|
杨成钢 | 2019-03-06 |
5 |
浙江新东阳建设集团有限公司北京市建筑设计分公司
|
吕志标 | 2018-12-06 |
6 |
浙江新东阳建设集团有限公司福建设计分公司
|
吴家建 | 2018-10-10 |
7 |
浙江新东阳建设集团有限公司诸暨分公司
|
许朝飞 | 2018-04-04 |
8 |
浙江新东阳建设集团有限公司淳安分公司
|
许朝飞 | 2017-12-29 |
9 |
浙江新东阳建设集团有限公司南雄分公司
|
卢向华 | 2017-10-24 |
10 |
浙江新东阳建设集团有限公司新疆设计分公司
|
徐学毅 | 2017-08-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-07-05 | 出资方式备案 |
|
|
4 | 2018-12-04 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2017-09-08 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2017-09-08 | 住所变更 |
|
|
7 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2016-10-24 | 住所变更 |
|
|
9 | 2016-10-24 | 组织机构变更 |
|
|
10 | 2016-10-24 | 一般经营项目变更 |
|
|