序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 有限售条件的流通股 | 88.30022% | 56000万人民币 |
2 | 无限售条件的流通股 | 11.69978% | 7420万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐天福
|
|
2 |
赵刚
|
|
3 |
朱燕建
|
|
4 |
徐文财
|
|
5 |
厉宝平
|
|
6 |
姚明龙
|
|
7 |
胡天高
|
|
8 |
张义兵
|
|
9 |
金龙华
|
|
10 |
任江平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
横店影视股份有限公司绍兴柯桥分公司
|
孔振钢 | 2022-08-22 |
2 |
横店影视股份有限公司景德镇宝龙分公司
|
潘锋 | 2022-07-22 |
3 |
横店影视股份有限公司玉溪三千城分公司
|
张忠华 | 2022-07-22 |
4 |
横店影视股份有限公司铜仁分公司
|
胡向阳 | 2022-07-15 |
5 |
横店影视股份有限公司盐城滨海分公司
|
张忠华 | 2022-07-14 |
6 |
横店影视股份有限公司成都锦江分公司
|
张忠华 | 2022-07-12 |
7 |
横店影视股份有限公司东台分公司
|
张忠华 | 2022-07-11 |
8 |
横店影视股份有限公司成都演出场所经营分公司
|
张忠华 | 2022-06-07 |
9 |
横店影视股份有限公司濮阳台前分公司
|
张忠华 | 2022-03-29 |
10 |
横店影视股份有限公司衢州开化分公司
|
孔振钢 | 2022-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 经营范围变更 |
全国影片****行;设计、制作、代理、****布:户内外各类广告及影视广告,场地租赁,会展会务服务;影院投资建设;企业管理咨询;电影放映设备技术服务;眼镜(不含角膜接触镜)的销售;日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营:电影放映;餐饮服务;预包装食品兼散装食品零售;电子游戏服务;电影虚拟现实体验服务。
|
许可项目:电影****行;电影放映;食品互联网销售;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告****布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;企业管理咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-05-09 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任江平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张义兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐天福; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱燕建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘伟光; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金龙华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 任江平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚明龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张义兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐天福; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱燕建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金龙华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-08-08 | 注册资本(金)变更 |
45300
|
63420
|
5 | 2019-08-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
6 | 2019-08-08 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2018-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任江平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张义兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 徐天福; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱燕建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘伟光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄桂苗; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 任江平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张义兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 徐天福; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱燕建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘伟光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金龙华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2018-01-05 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
9 | 2018-01-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华恒影投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *% [退出]企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: *****万; 百分比: **.****%
|
10 | 2018-01-05 | 注册资本(金)变更 |
40000
|
45300( + 13.25% )
|