序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁秀瑾 | 90% | 466.2万人民币 |
2 | 毛晓君 | 10% | 51.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁丰兴
|
|
2 |
丁彩莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 丁秀瑾、毛晓君;清算组负责人: 毛晓君;地址: 浙江省义乌市稠江街道童店一区**幢;联系方式: ***********
|
2 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********77160G
|
3 | 2014-08-01 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 毛晓君; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 丁秀瑾; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2014-08-01 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
住所: 浙江省义乌市稠江街道童店一区**幢 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠江街道
|
5 | 2009-11-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 丁彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 丁丰兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 丁丰兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2009-11-30 | 组织机构变更 |
|
姓名: 丁彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 丁丰兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 丁丰兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2009-11-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
丁丰兴
|