序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-14 | 负责人变更 |
骆凌俊 [退出]
|
金岗 [新增]
|
2 | 2017-02-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
骆凌俊
|
金岗
|
3 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06616U
|
4 | 2016-04-15 | 营业场所变更 |
住所: 义乌市北苑望道路***号三楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:北苑街道
|
住所: 浙江省义乌市北苑望道路***号三楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:北苑街道
|
5 | 2012-10-26 | 负责人变更 |
黄坚 [退出]
|
骆凌俊 [新增]
|
6 | 2012-10-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄坚
|
骆凌俊
|
7 | 2008-07-29 | 负责人变更 |
金伟群 [退出]
|
黄坚 [新增]
|
8 | 2008-07-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金伟群
|
黄坚
|