序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 100% | 135000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕柱梁
|
|
2 |
王育兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江金华甬金高速公路有限公司杭州科技分公司
|
卢胜聪 | 2022-02-24 |
2 |
浙江金华甬金高速公路有限公司甬金养护中心
|
蒋深根 | 2014-09-12 |
3 |
浙江金华甬金高速公路有限公司东阳分公司
|
申屠峰 | 2010-12-17 |
4 |
浙江金华甬金高速公路有限公司甬金管理处
|
金文勇 | 2009-08-20 |
5 |
浙江金华甬金高速公路有限公司义乌东收费所
|
黄海斌 | 2005-12-09 |
6 |
浙江金华甬金高速公路有限公司东阳服务区
|
韦江珍 | 2005-10-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
2 | 2022-01-10 | 经营范围变更 |
餐饮(限分支机构凭许可证经营)。 甬金高速公路金华段的建设、收费、养护、管理,以及与甬金高速公路金华段相配套的施救、停车、清洗、仓储(以上限分支机构凭许可证经营)等配套服务,物业管理,高速公路运行管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程施工;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:交通安全、管制专用设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;信息系统运行维护服务;人工智能通用应用系统;数据处理和存储支持服务;软件开****;物联网技术研****;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王育兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金文勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 金文勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 吕柱梁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吕柱梁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 王育兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-11-26 | 法定代表人变更 |
金文勇
|
吕柱梁
|
5 | 2017-12-26 | 注册资本(金)变更 |
******
|
******
|
6 | 2017-12-26 | 经营范围变更 |
餐饮(限分支机构凭许可证经营)。 甬金高速公路金华段的建设、收费、养护、管理,以及与甬金高速公路金华段相配套的施救、停车、清洗、仓储(以上限分支机构凭许可证经营)等配套服务,物业管理。
|
餐饮(限分支机构凭许可证经营)。 甬金高速公路金华段的建设、收费、养护、管理,以及与甬金高速公路金华段相配套的施救、停车、清洗、仓储(以上限分支机构凭许可证经营)等配套服务,物业管理,高速公路运行管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-12-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-12-26 | 注册资本(金)变更 |
190000
|
135000( - 28.94737% )
|
9 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋深根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王育兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴健华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王育兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2016-10-09 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋深根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王育兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴健华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王育兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|