序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永康市交通建设投资集团有限公司 | 100% | 2890.280000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈军
|
|
2 |
胡振林
|
|
3 |
陈繁荣
|
|
4 |
卢鑫军
|
|
5 |
杨军
|
|
6 |
周翰
|
|
7 |
应凌华
|
|
8 |
朱春茶
|
|
9 |
章俊征
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省永康市交通工程公司常州分公司
|
陆春峰 | 2003-04-15 |
2 |
永康市交通工程公司职工技术协会
|
吴可飞 | 1999-07-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 行业代码变更 |
4811:铁路工程建筑
|
4812:公路工程建筑
|
2 | 2021-08-17 | 注册资本(金)变更 |
****.**
|
****.**
|
3 | 2021-08-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 永康市交通建设投资集团有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 永康市交通建设投资集团有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%;
|
4 | 2021-08-17 | 经营范围变更 |
公路工程施工总承包叁级;公路路面工程专业承包叁级;公路路基工程专业承包叁级;房屋建筑工程施工叁级;土石方工程专业承包叁级(凭有效证件经营)
|
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2021-01-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 永康市交通集团有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 永康市交通建设投资集团有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
6 | 2017-11-28 | 章程备案 |
|
增加党建工作内容
|
7 | 2016-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 卢鑫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶郁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 应凌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章俊征; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱春茶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 卢鑫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应凌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章俊征; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱春茶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2016-06-07 | 组织机构变更 |
姓名: 陈繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 卢鑫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶郁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 应凌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章俊征; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱春茶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈繁荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡振林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 卢鑫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应凌华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章俊征; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱春茶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2016-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡振林
|
陈军
|
10 | 2015-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91294
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********61629W
|