序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华市铁路****展集团有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐创新
|
|
2 |
陈玲莎
|
|
3 |
黄国华
|
|
4 |
范园园
|
|
5 |
吴柯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 法定代表人变更 |
刘永辉
|
徐创新
|
2 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2020-08-03 | 法定代表人变更 |
罗增强
|
刘永辉
|
4 | 2020-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 赵晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘永辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 刘永辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 彭俊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 赵晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-07-10 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2020-07-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华市交通投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 金华市铁路****展集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2018-09-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华市交通建设投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 金华市交通投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [名称变更]
|
8 | 2018-09-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 肖鸽; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 赵晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑丽青; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 金伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 赵晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张新英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 徐慧萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 肖鸽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑丽青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 卢灵威; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴锦宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴雪峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 罗增强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 肖鸽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑丽青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈玲莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
10 | 2017-11-30 | 章程备案 |
|
|