序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷鹏意 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 邓基芝 | 48% | 2400万人民币 |
3 | 雷晓翠 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓基芝
|
|
2 |
雷鹏意
|
|
3 |
刘伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江金龙建设有限公司瑞安分公司
|
邓基仙 | 2022-03-15 |
2 |
浙江金龙建设有限公司诸暨分公司
|
张红美 | 2021-09-15 |
3 |
浙江金龙建设有限公司乐清分公司
|
潘珊 | 2020-11-12 |
4 |
浙江金龙建设有限公司兰溪分公司
|
雷鹏意 | 2020-05-19 |
5 |
浙江金龙建设有限公司遂昌分公司
|
盛兆奎 | 2013-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-01 | 经营期限(营业期限)备案 |
|
|
3 | 2022-07-01 | 管辖单位变更 |
|
|
4 | 2022-07-01 | 住所变更 |
|
|
5 | 2020-03-26 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-03-25 | 联系电话变更 |
|
|
7 | 2020-03-25 | 住所变更 |
|
|
8 | 2020-03-25 | 管辖单位变更 |
|
|
9 | 2020-03-25 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2020-03-25 | 联系电话变更 |
|
|