序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华日报报业传媒中心 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢国金
|
|
2 |
施扬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-27 | 经营范围变更 |
专业报刊投递(许可证有效期至2015年12月31日)。
|
专业报刊投递(凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-03-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-03-30
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2018-03-27 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
4 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********694724
|
5 | 2016-06-07 | 住所变更 |
住所: 金华市双龙南街***号五楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:江南街道
|
住所: 浙江省金华市婺城区双龙南街***号五楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:江南街道
|
6 | 2013-04-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 金华市新闻****展总公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 金华日报报业传媒中心; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
7 | 2012-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 尹文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 卢国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 卢国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 施扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2012-05-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 专业报刊投递(许可证有效期至2011年12月31日)。凡以上涉及许可证制度及专项审批的凭相关有效证件经营
|
一般经营项目:
|
9 | 2012-05-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
尹文辉
|
卢国金
|
10 | 2012-05-07 | 组织机构变更 |
姓名: 施扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 尹文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 卢国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 卢国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 施扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|