序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈奕存 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈奕存
|
|
2 |
陈伟珍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
义乌市舒卡萨酒店有限公司第三分公司
|
陈奕存 | 2022-07-11 |
2 |
义乌市舒卡萨酒店有限公司第一分公司
|
陈奕存 | 2022-03-30 |
3 |
义乌市舒卡萨酒店有限公司第二分公司
|
陈奕存 | 2022-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵朋亚;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:赵超英;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈奕存;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈奕存;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2019-05-28 | 法定代表人变更 |
许瑞雯
|
陈奕存
|
3 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: JULIA HUA ZHAO; 证件号码: *********; 职位: 董事 [退出]姓名: WANG SHENG; 证件号码: *********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 潘静; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王依民; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王秋菱; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 许瑞雯; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 赵朋亚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 龚香球; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 陈伟珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈奕存; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 陈奕存; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2019-05-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-05-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2019-05-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 义乌市湃遨贸易有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]姓名: EMILY RUI*UE WANG; 出资额: **.**万; 百分比: **.*% [退出]姓名: TIFFANY RUIFENG WANG; 出资额: **.**万; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 陈奕存; 出资额: **万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2019-05-28 | 经营范围变更 |
住宿、足浴服务(《卫生许可证》有效期至2016年02月29日止);酒店管理、会议服务、服装干洗服务、商务咨询(法律除外)、市场营销策划;代订机票、火车票、汽车票。
|
住宿、足浴服务;酒店管理、会议服务、服装干洗服务、商务咨询(法律除外)、市场营销策划;代订机票、火车票、汽车票。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-12-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********69218H
|
9 | 2015-12-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: JULIA HUA ZHAO; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: WANG SHENG; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: WANG SHENG; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 龚香球; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王秋菱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王依民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵朋亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: JULIA HUA ZHAO; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: WANG SHENG; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 龚香球; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王秋菱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王依民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许瑞雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵朋亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2015-12-01 | 法定代表人变更 |
WANG SHENG
|
许瑞雯
|