序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成龙建设集团有限公司 | 100% | 180.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘美产
|
|
2 |
杨树林
|
|
3 |
李显鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
义乌市方圆建筑劳务有限公司安徽分公司
|
傅海良 | 2007-05-31 |
2 |
义乌市方圆建筑劳务有限公司杭州分公司
|
范金山 | 2007-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李显鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨树林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈长忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 刘美产; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李显鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨树林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
陈长忠
|
刘美产
|
3 | 2020-10-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-10-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨树林; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 成龙建设集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
5 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱伟升; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 杨树林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈长忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 李显鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 杨树林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈长忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
6 | 2020-04-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-06-02
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2017-09-06 | 出资比例备案 |
企业名称: 成龙建设集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 杨树林; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 杨树林; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-09-06 | 章程备案 |
|
章程调整
|
9 | 2017-09-06 | 出资日期备案 |
企业名称: 成龙建设集团有限公司; 出资日期:姓名: 杨树林; 出资日期:
|
姓名: 杨树林; 出资日期: 2005-06-03
|
10 | 2017-09-06 | 出资比例备案 |
企业名称: 成龙建设集团有限公司; 出资额: 108万; 百分比: 60%姓名: 杨树林; 出资额: 72万; 百分比: 40%
|
姓名: 杨树林; 出资额: 180万; 百分比: 100%
|