序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙国力 | 99% | 297.0万人民币 |
2 | 张仙琴 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙国力
|
|
2 |
石艳飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-06 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-04-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-07-08 | 住所变更 |
|
|
5 | 2020-07-08 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2019-09-30 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2019-09-30 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-09-30 | 企业类型变更 |
|
|
9 | 2019-09-30 | 出资比例备案 |
|
|
10 | 2019-07-02 | 注册资本(金)变更 |
|
|