序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜志瑜 | 56.70284% | 1702.5万人民币 |
2 | 金华火佑投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.99086% | 330万人民币 |
3 | 谢凤娇 | 6.66113% | 200.0万人民币 |
4 | 申建中 | 4.99585% | 150.0万人民币 |
5 | 邱伯谦 | 4.99585% | 150.0万人民币 |
6 | 陈永宏 | 4.91258% | 147.5万人民币 |
7 | 张永红 | 3.58019% | 107.495万人民币 |
8 | 向秀清 | 2.99751% | 90.0万人民币 |
9 | 佘威 | 2.49792% | 75.0万人民币 |
10 | 刘曼 | 1.66528% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈振平
|
|
2 |
姜志瑜
|
|
3 |
申建中
|
|
4 |
孙昌波
|
|
5 |
谢凤娇
|
|
6 |
赵英
|
|
7 |
佘威
|
|
8 |
杨德志
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江一火科技股份有限公司昆山分公司
|
陈振平 | 2017-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-02-11 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-02-11 | 联系电话变更 |
|
|
4 | 2022-02-11 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2020-05-15 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-07-30 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
8 | 2018-07-30 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2017-01-12 |
|
|
|
10 | 2017-01-12 | 高级管理人员备案 |
|
|