序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖建辉 | 56% | 56万人民币 |
2 | 王彦娜 | 20% | 20万人民币 |
3 | 莫康 | 14% | 14万人民币 |
4 | 童元琴 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖建辉
|
|
2 |
王彦娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61292机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********72973M
|
2 | 2014-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 肖建辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖建辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
3 | 2014-12-29 | 法定代表人变更 |
王姣
|
肖建辉
|
4 | 2014-12-29 | 组织机构变更 |
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 肖建辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖建辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
5 | 2014-12-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童元琴; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 莫康; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王彦娜; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王姣; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [退出]姓名: 肖建辉; 出资额: **.*; 百分比: **.*%
|
姓名: 童元琴; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 莫康; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王彦娜; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 肖建辉; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2014-12-01 | 住所变更 |
住所: 义乌市稠江街道稠江经济开****区四海大道*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠江街道
|
住所: 浙江省义乌市稠江街道稠江经济开****区四海大道*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:稠江街道
|
7 | 2013-07-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何斌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
8 | 2013-07-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何斌林; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 王姣; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 童元琴; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 莫康; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王彦娜; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王姣; 出资额: **.*; 百分比: **.*%姓名: 肖建辉; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增]
|
9 | 2013-07-04 | 组织机构变更 |
姓名: 何斌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王彦娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王姣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|