序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永康市浙中加油站 | 75% | 90.75万美元 |
2 | 香港金凌集团有限公司 | 25% | 30.25万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王灵美
|
|
2 |
李江
|
|
3 |
王惠禄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:720080029
|
统一社会信用代码:*****D
|
2 | 2017-12-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡世宏;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:章斌鑫;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张红宏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2011-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王灵美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王灵美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
|
4 | 2011-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王凌节
|
王灵美
|
5 | 2011-04-12 | 组织机构变更 |
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王灵美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王灵美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
|
6 | 2011-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王凌美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
|
7 | 2011-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王凌美
|
王凌节
|
8 | 2011-03-08 | 组织机构变更 |
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王凌美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王惠禄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 王凌节; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
|
9 | 2010-03-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2000-4-21 至 2011-4-20
|
营业期限: 2000-4-21 至 2021-4-20
|
10 | 2009-08-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 香港宝通集团有限公司; 出资额: **.**; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业 [退出]企业名称: 永康市浙中加油站; 出资额: **.**; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 香港金凌集团有限公司; 出资额: **.**; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业 [新增]企业名称: 永康市浙中加油站; 出资额: **.**; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|