序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄莉冰 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 黄威 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 黄晨 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄威
|
|
2 |
叶兆丰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 住所变更 |
浙江省金华市永康市经济开****区锡山路**号*号厂房
|
浙江省金华市永康市经济开****区银川东路**号第二幢(自主申报)
|
2 | 2019-04-16 | 名称变更 |
浙江泰龙厨具制造有限公司
|
浙江意可味厨具制造有限公司
|
3 | 2018-06-01 | 经营范围变更 |
厨房用具(不含木竹制品),模具,日用五金制品(不含计量器具)制造、加工、销售;货物和技术进出口业务
|
厨房用具、模具,日用五金制品制造、加工、销售;家用电器、不锈钢制品、保温容器、日用玻璃制品、日用陶瓷制品销售;货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄伟锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄伟锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吕凤林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄威; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄威; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶兆丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2015-11-26 | 法定代表人变更 |
黄伟锋
|
黄威
|
6 | 2015-11-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄伟锋; 出资额: ***; 百分比: **.*% [退出]姓名: 叶丽洁; 出资额: ***; 百分比: **.*% [退出]企业名称: 泰龙控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 黄晨; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 黄威; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 黄莉冰; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-11-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****4
|
8 | 2014-07-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 厨房用具(不含木竹制品),模具,日用五金制品(不含计量器具)制造、加工、销售
|
一般经营项目: 厨房用具(不含木竹制品),模具,日用五金制品(不含计量器具)制造、加工、销售;货物和技术进出口业务
|
9 | 2014-06-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 模具,厨房用具(不含木竹制品),日用五金制品(不含计量器具)制造、加工、销售
|
一般经营项目: 厨房用具(不含木竹制品),模具,日用五金制品(不含计量器具)制造、加工、销售
|
10 | 2014-06-17 | 行业代码变更 |
行业代码:3525
|
行业代码:3381
|