序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方振明 | 51% | 2244.51万人民币 |
2 | 武义众强投资管理合伙企业(有限合伙) | 39% | 1716.39万人民币 |
3 | 方依群 | 10% | 440.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方振明
|
|
2 |
陈勇强
|
|
3 |
方依群
|
|
4 |
吴慧红
|
|
5 |
曹欣玉
|
|
6 |
尹作南
|
|
7 |
郑伟
|
|
8 |
郑向阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2019-11-27 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2019-05-23 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2019-05-23 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2019-05-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2019-05-23 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2017-06-20 | 住所变更 |
|
|
10 | 2016-09-14 | 高级管理人员备案 |
|
|