序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方海滔 | 57.84% | 2024.4万人民币 |
2 | 李凤梧 | 5.6% | 196万人民币 |
3 | 董瞻远 | 4.8% | 168万人民币 |
4 | 胡泊静 | 4.56% | 159.6万人民币 |
5 | 朱力平 | 4.48% | 156.8万人民币 |
6 | 应永安 | 1.2% | 42万人民币 |
7 | 李国杰 | 1.04% | 36.4万人民币 |
8 | 倪一峰 | 1.04% | 36.4万人民币 |
9 | 王淑芳 | 0.88% | 30.8万人民币 |
10 | 施卓勋 | 0.72% | 25.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方海滔
|
|
2 |
胡泊静
|
|
3 |
朱力平
|
|
4 |
方明山
|
|
5 |
李国杰
|
|
6 |
应永安
|
|
7 |
陈伟
|
|
8 |
吕蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-08 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-08 | 出资比例备案 |
|
|
3 | 2019-07-09 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2019-06-20 | 出资比例备案 |
|
|
6 | 2019-06-20 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-06-20 | 出资日期备案 |
|
|
8 | 2019-06-20 | 出资方式备案 |
|
|
9 | 2017-10-09 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2017-03-17 | 高级管理人员备案 |
|
|