序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 负责人变更 |
陈金 [退出]
|
刘顺 [新增]
|
2 | 2018-11-23 | 上级企业变更 |
企业名称: 信诚人寿保险有限公司; 注册号: *****
|
企业名称: 信诚人寿保险有限公司; 注册号: *****
|
3 | 2018-11-23 | 住所变更 |
浙江省义乌市西城路***号迪元酒店大楼沿春晗南路一侧*-*层
|
浙江省义乌市福田街道城北路***号**楼E、F座(宇业大厦)(自主申报)
|
4 | 2018-07-19 | 负责人变更 |
吴波 [退出]
|
陈金 [新增]
|
5 | 2018-07-19 | 法定代表人变更 |
吴波
|
陈金
|
6 | 2017-12-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
信诚人寿保险有限公司浙江省分公司义乌营销服务部
|
中信保诚人寿保险有限公司金华中心支公司义乌营销服务部
|