序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秋凤 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 李显文 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秋凤
|
|
2 |
李显文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王秋凤、李显文;清算组负责人: 王秋凤;地址: 浙江省义乌市江东街道宗塘二区**幢*单元***室(自主申报)(自主申报);联系方式: ***********
|
2 | 2021-12-17 | 住所变更 |
|
浙江省义乌市江东街道宗塘二区**幢*单元***室(自主申报)(自主申报)
|
3 | 2021-12-17 | 联系电话变更 |
|
***********
|
4 | 2021-01-29 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 王秋凤; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李显文; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增]
|
5 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李显文; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王秋凤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2021-01-29 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:王秋凤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王秋凤;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
|
王秋凤
|
8 | 2019-09-23 | 注册资本(金)变更 |
|
100( + 100% )
|
9 | 2019-09-23 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 李梦香; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 曹争辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
10 | 2019-09-23 | 法定代表人变更 |
|
李梦香
|