序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程元虎 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 薛凤菊 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程元虎
|
|
2 |
薛凤菊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
兰溪市西蒙电气有限公司温州分公司
|
朱冬霞 | 2012-04-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 孟超群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 程元虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 程元虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 薛凤菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2015-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孟超群; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 谷德华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 薛凤菊; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 程元虎; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2015-06-29 | 组织机构变更 |
姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 孟超群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 程元虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 程元虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 薛凤菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-06-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谷德华
|
程元虎
|
5 | 2014-12-18 | 住所变更 |
住所: 兰溪市上华街道下余行政村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:上华街道
|
住所: 浙江省兰溪市上华街道下余行政村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:上华街道
|
6 | 2014-12-18 | 名称变更 |
兰溪市西蒙电气有限公司
|
兰溪市格律诗电器有限公司
|
7 | 2014-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谷德建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金岳升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 金岳升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 孟超群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2014-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金岳升; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 谷德建; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孟超群; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 谷德华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2014-05-08 | 组织机构变更 |
姓名: 谷德建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金岳升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 金岳升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 谷德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 孟超群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-05-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金岳升
|
谷德华
|