序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴大天 | 54.54546% | 600万人民币 |
2 | 吴俊纬 | 36.36364% | 400万人民币 |
3 | 金华天泓投资管理合伙企业(有限合伙) | 9.09091% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴大天
|
|
2 |
钱瑛
|
|
3 |
吴俊纬
|
|
4 |
吴泽高
|
|
5 |
蒋庆军
|
|
6 |
钟玮
|
|
7 |
卢永福
|
|
8 |
倪露
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金华天乙环保科技有限公司废旧物资分公司
|
李福锦 | 2002-05-28 |
2 |
金华市天乙环保工程有限公司净化剂厂
|
郭宇梁 | 2001-08-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 卢永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴俊纬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴大天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴大天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吴泽高; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 戴建庭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 钟玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱瑛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 倪露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 卢永福; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴俊纬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴大天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴大天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吴泽高; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋庆军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 钟玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钱瑛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2017-07-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
节能减排技术研****、推广,环保专用设备制造(除危险品及有污染额工艺)、销售;环保工程设计,环保工程总承包,环境污染治理设施运营,环保、节能评估技术咨询服务,环境影响评价(与有效资质证书同时使用),废旧物资回收、销售(除报废汽车及危险废物回收),净化剂销售(除危险化学品)。
|
环保专用设备制造(除危险品及有污染工艺)、销售、研****;环保工程设计,环保工程总承包,环境污染治理设施运营,环保、节能评估技术咨询服务,环境影响评价(与有效资质证书同时使用),废旧物资回收、销售(除报废汽车及危险废物回收),净化剂销售(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-07-24 | 行业代码变更 |
7461:环境保护监测
|
3591:环境保护专用设备制造
|
4 | 2016-11-21 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2016-11-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴俊纬; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吴大天; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 其他股东; 出资额: ***; 百分比: *.****% [新增]姓名: 吴俊纬; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 吴大天; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
6 | 2016-11-21 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
1100( + 10% )
|
7 | 2016-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴俊纬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 戴建庭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 卢永福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 倪露; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钱瑛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴俊纬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴泽高; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 钟玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2016-11-09 | 名称变更 |
浙江天乙环保科技有限公司
|
浙江天乙环保科技股份有限公司
|
9 | 2016-11-09 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2016-11-09 | 组织机构变更 |
姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴俊纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 戴建庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 卢永福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 倪露; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钱瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吴大天; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴俊纬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴泽高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 钟玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|