序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐峰成 | 51% | 656.88万人民币 |
2 | 李爱珍 | 49% | 631.12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱珍
|
|
2 |
徐峰成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江利康熟食有限公司永康农产品配送中心
|
徐少东 | 2007-01-17 |
2 |
浙江利康熟食有限公司永康农庄
|
徐少东 | 2007-01-17 |
3 |
浙江利康熟食有限公司永康华丰门市部
|
李爱珍 | 2006-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8944XN
|
2 | 2016-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1997-1-8 至 2017-1-8
|
营业期限: 1997-1-8 至 2047-1-7
|
3 | 2016-04-25 | 住所变更 |
住所: 永康市西城街道李二村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西城
|
住所: 浙江省永康市西城街道李二村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西城
|
4 | 2016-04-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 肉制品(酱卤肉制品)加工、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期限至2013年8月9日止)
|
许可经营项目:
|
5 | 2016-04-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 食品生产(具体经营项目详见《食品生产许可证》)
|
6 | 2012-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐少东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐少东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐峰成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2012-03-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李爱珍; 出资额: ***.**; 百分比: **%姓名: 徐少东; 出资额: ***.**; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李爱珍; 出资额: ***.**; 百分比: **%姓名: 徐峰成; 出资额: ***.**; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2012-03-23 | 法定代表人变更 |
徐少东
|
李爱珍
|
9 | 2012-03-23 | 组织机构变更 |
姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐少东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐少东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 李爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 徐峰成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2012-03-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 熟食制品加工、销售(《卫生许可证》有效期限至2012年4月2日止,凡涉及前置许可或专项审批的凭有效证件经营)
|
许可经营项目: 肉制品(酱卤肉制品)加工、销售(《全国工业产品生产许可证》有效期限至2013年8月9日止)
|