序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Zhejiang Yingpeng Chemical(BVI)Co., | 25% | 477万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴永刚
|
|
2 |
李丽娜
|
|
3 |
刘一德
|
|
4 |
江忠和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-06 | 经营范围变更 |
经营范围: 硫酸生产(内容详见《安全生产许可证》,许可证有效期至2013年7月16日止)。****电(与有效电力业务许可证同时使用,上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)
|
经营范围: 莹石粉、石墨的批****及进出口。
|
2 | 2016-01-04 | 经营范围变更 |
经营范围: 仅限处理债权债务,不从事生产经营活动。(期限至2016年10月20日)
|
经营范围: 硫酸生产(内容详见《安全生产许可证》,许可证有效期至2013年7月16日止)。****电(与有效电力业务许可证同时使用,上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)
|
3 | 2015-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********51088C
|
4 | 2014-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: F*********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: T*********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: S*********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: A*********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: F*********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: T*********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: S*********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: S*********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: A*********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
5 | 2014-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
6 | 2014-12-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: Zhejiang Yingpeng Chemical(BVI)Co.,; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 鹰鹏化工有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: Zhejiang Yingpeng Chemical(BVI)Co.,; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 亨威控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2014-12-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)
|
8 | 2014-12-09 | 组织机构变更 |
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: ********0; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: ********9; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: ********0; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: ********2; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: ********9; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
9 | 2013-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 森重浩纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 江忠和; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李丽娜; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 刘一德; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴永刚; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
10 | 2013-05-17 | 经营范围变更 |
经营范围: 生产储存:硫酸;****电(电力业务许可证有效期至2026年9月26日,《金华市危险化学品生产、储存批准证书》编号:JHAP-G-000448)(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)
|
经营范围: 许可经营项目:(硫酸生产,内容详见《安全生产许可证》,许可证有效期至2013年7月16日止)。一般经营项目:****电(与有效电力业务许可证同时使用,上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)
|