序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙积贵 | 51% | 51万人民币 |
2 | 徐欣欣 | 31% | 31万人民币 |
3 | 徐怀倪 | 18% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐怀倪
|
|
2 |
孙积贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-03-31 | 住所变更 |
住所: 金华市金东区岭下镇工业区金岭东路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:岭下镇
|
住所: 浙江省永康市石柱镇厚莘村下处**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:石柱
|
2 | 2014-03-31 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电动自行车及配件制造、加工、销售。(凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营)
|
一般经营项目: 电动自行车及配件制造、加工、销售;铝锭销售
|
3 | 2014-03-31 | 名称变更 |
金华波鹰工贸有限公司
|
永康市静蕾工贸有限公司
|
4 | 2012-04-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电动自行车、光电子、注塑类塑料制品、金属管材及其配件、五金机械产品制造、加工、销售。(凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营)
|
一般经营项目: 电动自行车及配件制造、加工、销售。(凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营)
|
5 | 2011-08-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐怀倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐怀倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2011-08-10 | 组织机构变更 |
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐怀倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐怀倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2011-08-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-8-3 至 2011-8-2
|
营业期限: 2001-8-3 至 2021-8-2
|
8 | 2008-11-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐怀倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 孙积贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐环倪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2008-11-03 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 电动自行车、光电子、塑料制品、五金机械产品制造、加工。(凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营)行业代码: 3742
|
经营范围: 电动自行车、光电子、注塑类塑料制品、金属管材及其配件、五金机械产品制造、加工、销售。(凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营)行业代码: 3742
|
10 | 2008-11-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙积贵
|
徐环倪
|