序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕皝 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕皝
|
|
2 |
黄瑶瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 应美玲、吕顺天、吕皝;清算组负责人: 吕皝;地址: 浙江金东经济开****区希望路***号*号厂房*-*层;联系方式: ***********
|
2 | 2018-02-27 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吕皝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吕皝; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄瑶瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2015-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****7
|
4 | 2015-12-08 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 吕皝; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
5 | 2015-12-08 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2013-11-20 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吕皝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吕皝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吕全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-11-20 | 组织机构变更 |
|
姓名: 吕皝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吕皝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吕全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2013-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
吕皝
|