序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330782000078382 组织机构代码证:147630322
|
统一社会信用代码:913307821476303220
|
2 | 2014-08-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 流体机械、环保机械、建筑机械制造销售。
|
一般经营项目: 流体机械、环保机械、建筑机械(以上不含电镀)制造销售;货物进出口、技术进出口。
|
3 | 2014-08-05 | 住所变更 |
住所: 义乌市义浦路**号; 邮政编码: ******; 电话: ******* ;住所所在行政区划:稠城街道
|
住所: 浙江省义乌市稠城街道义浦路**号; 邮政编码: ******; 电话: ******* ;住所所在行政区划:稠城街道
|
4 | 2011-10-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-12-25 至 2011-12-24
|
营业期限: 1992-12-28 至 9999-9-9
|
5 | 2010-11-04 | 实收资本变更 |
1305
|
3000
|
6 | 2010-11-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 流体机械、环保机械、建筑机械制造销售。(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)※
|
一般经营项目: 流体机械、环保机械、建筑机械制造销售。
|
7 | 2008-11-21 | - |
注册号: ********562
|
注册号: ********78382
|
8 | 2008-11-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
职务: 监事姓名: 吴建民; 职务: 董事长姓名: 吴建民;姓名: 洪堂华; 证件名称: ; 证件号码: ********10904; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 贾新寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王同顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴高贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴松盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张锦瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
职务: 董事姓名: 张再东; 职务: 经理姓名: 杨国军; 职务: 监事姓名: 钱荣生; 职务: 董事姓名: 吴建民; 职务: 董事长姓名: 吴建民; 职务: 董事姓名: 王金勇;姓名: 何良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2008-11-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江大学流体工程研究所; 出资额: 65; 百分比: 14.94%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江星耀水泥机械有限公司; 出资额: 180; 百分比: 41.38%; 法人性质: 企业法人企业名称: 其他内部职工(集资); 出资额: 190; 百分比: 43.68%; 法人性质: 其他投资者
|
企业名称: 浙江义乌星耀风机有限公司工会委员会; 出资额: 1310.4; 百分比: 43.68%; 法人性质: 其他投资者企业名称: 浙江星耀水泥机械有限公司; 出资额: 1689.6; 百分比: 56.32%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2008-11-19 | 注册资本(金)变更 |
435
|
3000
|