序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵远东 | 90% | 945.0万人民币 |
2 | 孔美江 | 10% | 105.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵远东
|
|
2 |
孔美江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐国丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 孔美江; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵远东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 孔美江; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵远东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 邵远东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐国丽; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 方俊; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 邵远东; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
|
姓名: 唐国丽; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 孔美江; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 邵远东; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
|
3 | 2017-11-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方俊; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 邵远东; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 孔美江; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 邵远东; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
4 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********70064
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********967315
|
5 | 2016-11-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 浙江省金华市李渔路****号宝莲广场A幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省金华市婺城区李渔路****号宝莲广场A幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
6 | 2016-11-08 | 高级管理人员备案 |
邵远东,方俊,凌建华
|
邵远东,方俊,唐国丽
|
7 | 2015-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 凌建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邵远东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 凌建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邵远东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2015-04-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邵远东; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙云; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 方俊; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 邵远东; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2015-04-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 金华市李渔路****号宝莲广场A幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西关街道
|
住所: 浙江省金华市李渔路****号宝莲广场A幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西关街道
|
10 | 2015-04-22 | 组织机构变更 |
姓名: 凌建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邵远东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 凌建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 邵远东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|