序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛焕强 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛焕强
|
|
2 |
葛赟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 葛焕强、竹佩琪;清算组负责人: 葛焕强;地址: 浙江省金华市婺城区宾虹路西京大厦*幢****室;联系方式: ***********
|
2 | 2017-09-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****B
|
3 | 2017-09-20 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:葛焕强;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:葛焕强;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2015-02-04 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 葛焕强; 出资额: **; 百分比: ***%
|
5 | 2015-02-04 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 葛焕强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛焕强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 葛赟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2015-02-04 | 组织机构变更 |
|
姓名: 葛焕强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛焕强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 葛赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-02-04 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-02-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
葛焕强
|
9 | 2014-05-28 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 葛焕强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 刘建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2014-05-28 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 葛焕强; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 刘建华; 出资额: *; 百分比: **%
|