序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 横店集团控股有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐小安
|
|
2 |
方钢强
|
|
3 |
张晋刚
|
|
4 |
胡菊琴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
横店集团贸易有限公司通讯设备经营部
|
陈皖东 | 2001-09-20 |
2 |
横店集团贸易有限公司横店书店
|
陈皖东 | 2001-09-20 |
3 |
横店集团贸易有限公司进出口分公司
|
金军 | 2001-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品、娱乐器材、建筑装璜材料(不含油漆)、机械设备、游乐设备、电子产品(不含地面卫星接收设备、无线电****射设备)、日用百货,文具用品、体育用品(不含弩)、摩托车及配件、重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;弱电工程安装。
|
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品、娱乐器材、建筑装璜材料(不含油漆)、机械设备、游乐设备、电子产品(不含地面卫星接收设备、无线电****射设备)、日用百货,文具用品、体育用品(不含弩)、摩托车及配件、重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;弱电工程安装;煤炭销售(无储存)。
|
2 | 2014-10-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品、娱乐器材、建筑装璜材料(不含油漆)、机械设备、游乐设备、电子产品、百货,文具用品、体育用品、摩托车及配件、重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
|
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品、娱乐器材、建筑装璜材料(不含油漆)、机械设备、游乐设备、电子产品(不含地面卫星接收设备、无线电****射设备)、日用百货,文具用品、体育用品(不含弩)、摩托车及配件、重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;弱电工程安装。
|
3 | 2013-07-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 房地产开****经营。
|
许可经营项目:
|
4 | 2012-04-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品,娱乐器材,建筑装璜材料,机械设备,游乐设备,电子产品,百货,文具用品,体育用品的销售;摩托车及配件,书刊零售(仅限横店书店经营);重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营)
|
一般经营项目: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品、娱乐器材、建筑装璜材料(不含油漆)、机械设备、游乐设备、电子产品、百货,文具用品、体育用品、摩托车及配件、重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
|
5 | 2012-04-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 房地产开****经营。
|
6 | 2011-12-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐小安; 出资额: ****; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2011-12-26 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
8 | 2008-11-12 | 经营范围变更 |
经营范围: 投资与资产管理;文化旅游商品,娱乐器材,建筑装璜材料,机械设备,游乐设备,电子产品,百货,文具用品,体育用品的销售;摩托车及配件,书刊零售(仅限横店书店经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营)行业代码: 7412
|
经营范围: 投资与资产管理(除证券、期货等金融投资与资产管理外);文化旅游商品,娱乐器材,建筑装璜材料,机械设备,游乐设备,电子产品,百货,文具用品,体育用品的销售;摩托车及配件,书刊零售(仅限横店书店经营);重油、润滑油的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营)行业代码: 7412
|
9 | 2008-04-23 | 法定代表人变更 |
姓名: 方钢强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 胡菊琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 沈萍芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 沈萍芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 张晋刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名: 方钢强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 胡菊琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 徐小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 徐小安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张晋刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
10 | 2008-04-23 | 法定代表人变更 |
沈萍芳
|
徐小安
|