序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴惠婧 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴惠婧
|
|
2 |
赵向蕖
|
|
3 |
赵向为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 住所变更 |
浙江省义乌市北苑街道四季社区四季五区***幢
|
浙江省义乌市福田街道金融商务区金融*街**号福田银座B座****室(自主申报)
|
2 | 2020-12-28 | 经营范围变更 |
实业投资;投资咨询服务、投资管理服务(上述经营范围不含证券、期货等金融业务)、物业服务(与有效资质证书同时使用)、企业管理咨询、会议与展览服务。
|
实业投资;投资咨询服务、投资管理服务(上述经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、物业服务(与有效资质证书同时使用)、企业管理咨询、会议与展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-04-10 | 住所变更 |
浙江省义乌市江东街道端头村二区*幢
|
浙江省义乌市北苑街道四季社区四季五区***幢
|
4 | 2018-04-10 | 管辖单位变更 |
义乌江东所
|
义乌北苑所
|
5 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴惠婧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵向为; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑文亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴惠婧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵向为; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 赵向蕖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2018-04-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-12-07
|
营业期限至: 2058-12-07
|
7 | 2017-06-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴惠婧;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:吴定起;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴惠婧;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:吴惠婧;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2017-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴惠婧; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 赵向为; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 郑文亮; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 吴惠婧; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 赵向为; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 郑文亮; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
9 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80369机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09151R
|
10 | 2012-01-06 | 高级管理人员备案 |
吴惠婧,唐剑炜,蔡卫民 [退出]
|
经理:赵向为,监事:郑文亮 [新增]
|