序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡开金 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡开金
|
|
2 |
何承阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 住所变更 |
浙江省义乌市北苑街道川塘路**号四楼(自主申报)
|
浙江省义乌市北苑街道拥军路***号网商创业大厦A座***(自主申报)
|
2 | 2019-09-25 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2018-08-27 | 经营范围变更 |
网上销售、实物销现场批****:化妆品(不含危险化学品)、家居日用品、日用百货、服装、鞋、帽、袜、围巾、工艺品、饰品、手套、玩具、箱包、针纺织品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、办公用品、劳保用品、包装材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、家用电器、五金工具、电子产品(不含电子出版物)、洗涤用品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、橡塑制品、汽车日用品、户外野营用具、厨房用具、运动器材、母婴日用品、仿真花、相框、内衣;商务信息咨询(不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、企业管理咨询服务。
|
网上销售、实物销现场批****:化妆品(不含危险化学品)、家居日用品、日用百货、服装、鞋、帽、袜、围巾、工艺品、饰品、手套、玩具、箱包、针纺织品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、办公用品、劳保用品、包装材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、家用电器、五金工具、电子产品(不含电子出版物)、洗涤用品、橡塑制品、汽车日用品、户外野营用具、厨房用具、运动器材、母婴日用品、仿真花、相框、内衣;商务信息咨询(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、企业管理咨询服务;国际贸易、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-08-21 | 住所变更 |
浙江省义乌市北苑街道莲塘三区*幢*单元***室
|
浙江省义乌市北苑街道川塘路**号四楼(自主申报)
|
5 | 2018-08-21 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2016-12-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 网上销售、实物销现场批****:化妆品(不含危险化学品)、家居日用品、日用百货、服装、鞋、帽、袜、围巾、工艺品、饰品、手套、玩具、箱包、针纺织品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、办公用品、劳保用品、包装材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、家用电器、五金工具、电子产品(不含电子出版物)。
|
一般经营项目: 网上销售、实物销现场批****:化妆品(不含危险化学品)、家居日用品、日用百货、服装、鞋、帽、袜、围巾、工艺品、饰品、手套、玩具、箱包、针纺织品、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、办公用品、劳保用品、包装材料(不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、家用电器、五金工具、电子产品(不含电子出版物)、洗涤用品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、橡塑制品、汽车日用品、户外野营用具、厨房用具、运动器材、母婴日用品、仿真花、相框、内衣;商务信息咨询(不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、企业管理咨询服务。
|
7 | 2016-11-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:307796461
|
统一社会信用代码:*****H
|
8 | 2015-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡开金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 柯玉山; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 柯玉山; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蔡开金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡开金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 何承阳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-05-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡开金; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 柯玉山; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 蔡开金; 出资额: **; 百分比: ***%
|
10 | 2015-05-18 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|