序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘燕儿 | 90% | 90万人民币 |
2 | 楼斌祥 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘燕儿
|
|
2 |
楼斌祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
潘燕儿
|
楼斌祥
|
2 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 楼斌祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘燕儿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 潘燕儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 楼斌祥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 楼斌祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 潘燕儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-08-31 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-08-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘燕儿;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:潘燕儿;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:楼斌祥;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:楼斌祥;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘燕儿; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 潘燕儿; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 潘虹霖; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 楼斌祥; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 潘燕儿; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 潘燕儿; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
6 | 2017-11-06 | 经营范围变更 |
健身器材、通用机械设备、家用电器,金属材料、日用品(不含危险物品),日用金属制品,建筑材料、装修材料(不含木竹材料、危险化学品),卫生洁具,防水材料,防火材料(不含木竹材料),保温材料、仪器仪表、消防器材、电缆及附件、阀门管件、劳保用品、办公用品、办公设备销售;投资咨询(不含金融、证券、期货咨询);货物和技术进出口业务
|
健身器材(不含弩),通用机械设备、家用电器,金属材料,日用品(不含危险物品),建筑材料、装修材料(不含木竹材料、危险化学品),仪器仪表、消防器材、电缆及附件、阀门管件、劳保用品、办公设备,太阳能光伏产品销售;投资咨询[不含金融、证券、期货咨询,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘虹霖; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 潘燕儿; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 楼斌祥; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 潘燕儿; 出资额: **万; 百分比: **%
|
8 | 2016-10-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5105XJ
|
9 | 2016-10-11 | 名称变更 |
永康市顺为健身器材有限公司
|
永康市顺为商贸有限公司
|
10 | 2014-09-12 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|