序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈雅婧 | 85% | 510.0万人民币 |
2 | 商建伟 | 15% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雅婧
|
|
2 |
张素兰
|
|
3 |
商建伟
|
|
4 |
陈静罡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 商建伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张树成; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈雅婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈静罡; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 商建伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张素兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈雅婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈静罡; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2018-05-18 | 行业代码变更 |
5420:公路旅客运输
|
7212:投资与资产管理
|
3 | 2018-05-18 | 联系电话变更 |
*******
|
****-********
|
4 | 2018-05-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈静罡; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 商建伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈雅婧; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 商建伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈雅婧; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2017-06-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈静罡; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 商建伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈建文; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈静罡; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 商建伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈雅婧; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2017-06-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈建文
|
陈雅婧
|
7 | 2016-02-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19434M
|
8 | 2016-02-18 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 金华市义乌街***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:三江街道
|
住所: 浙江省金华市婺城区义乌街***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:三江街道
|
9 | 2016-02-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈静罡; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 商建伟; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 浙江金华邮电工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 陈静罡; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 商建伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈建文; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2016-02-18 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-7-15 至 2054-7-14
|
营业期限: 2004-7-15 至 9999-9-9
|