序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华市公交集团有限公司 | 100% | 60.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
楼益康
|
|
2 |
范春妍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 琅琊至金华客运。(许可证有效期至2013年04月15日止)
|
许可经营项目: 客运。(道路运输经营许可证有效期至2017年05月08日止)
|
2 | 2013-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吕华明
|
楼益康
|
3 | 2013-01-16 | 组织机构变更 |
姓名: 范春妍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吕华明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 范春妍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 楼益康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2012-08-23 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
5 | 2012-08-23 | 组织机构变更 |
姓名: 范春妍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吕华明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 范春妍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吕华明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2012-08-23 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈顺林; 出资额: 9.6; 百分比: 16% [退出]姓名: 傅志成; 出资额: 17.4; 百分比: 29% [退出]企业名称: 金华市公共交通公司; 出资额: 33; 百分比: 55%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 金华市公交集团有限公司; 出资额: 60; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
7 | 2010-02-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 琅琊至金华客运。(许可证有效期至2013年04月15日止)
|
一般经营项目:
|
8 | 2010-02-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 琅琊至金华客运。(许可证有效期至2013年04月15日止)
|
9 | 2010-02-04 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2000-1-17 至 2010-1-17
|
营业期限: 2000-1-17 至
|
10 | 2009-05-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 琅琊至金华客运。(许可证有效期至2009年03月22日止)行业代码: 5310
|
经营范围: 琅琊至金华客运。(许可证有效期至2013年04月15日止)行业代码: 5310
|