序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金晶 | 99% | 4950.0万人民币 |
2 | 肖长宏 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金晶
|
|
2 |
肖长宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 崔俊艳; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 金晶; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈方良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 肖长宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 金晶; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2021-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 汤晴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王春阳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 崔俊艳; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 郭洪建; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 崔俊艳; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-08-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 金晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 汤晴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王春阳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 崔俊艳; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]姓名: 郭洪建; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]姓名: 肖长宏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|