序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李典连 | 33.34% | 66.68万人民币 |
2 | 蒋基龙 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 潘寿富 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 唐斌 | 16.66% | 33.32万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋基龙
|
|
2 |
唐斌
|
|
3 |
李典连
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
灵川县盛源****电有限公司蜜蜂岩水电站
|
杨智 | 2021-06-03 |
2 |
灵川县盛源****电有限公司小桥头水电站
|
潘寿富 | 2021-06-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-20 | 其他事项备案 |
6819586
|
*****
|
2 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李典连唐斌熊勇兵 [退出]
|
李典连唐斌蒋基龙 [新增]
|
3 | 2018-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊勇兵
|
蒋基龙
|
4 | 2018-03-20 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2018-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
桂林丰源电力开****投资有限责任公司:*%; [退出]李典连:*%;唐斌:*%;
|
李典连:*%;唐斌:*%;蒋基龙:*%; [新增]潘寿富:*%; [新增]
|
6 | 2018-03-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
桂林丰源电力开****有限责任公司:*%;李典连:*%;唐斌:*%;
|
李典连:*%;唐斌:*%;桂林丰源电力开****投资有限责任公司:*%; [名称变更]
|
7 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊勇兵秦爱民 [退出]匡广平 [退出]陈明祥 [退出]唐海密 [退出]胡俊彦 [退出]刘小禄 [退出]韦彬 [退出]万琨 [退出]
|
李典连 [新增]唐斌 [新增]熊勇兵
|
8 | 2017-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
关寿涛:*.***; [退出]匡广平:*.***; [退出]唐士林:*.***; [退出]唐海密:*.***; [退出]尹国民:*.***; [退出]桂林丰源电力开****有限责任公司:***;秦爱明:*.***; [退出]
|
桂林丰源电力开****有限责任公司:***;李典连:**.***; [新增]唐斌:**.***; [新增]
|
9 | 2010-06-18 | 国有企业改制为公司 |
2010-06-24
|
2010-06-18
|
10 | 2010-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 桂林丰源电力开****有限责任公司; 法定代表人: 刘奕; 出 资 额: ***; 占百分比: **; 住 所: 桂林市雉山路***号; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: *************; 出资方式: 货币; 实缴出资额: ***; 出资时间: ****-**-**; 余额交付期限:企业名称: 灵川县江川水电有限公司; 法定代表人: 苏新佑; 出 资 额: ***; 占百分比: **; 住 所: 灵川镇灵北路一街*号; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: *************; 出资方式: 货币; 实缴出资额: ***; 出资时间: ****-**-**; 余额交付期限: [退出]
|
企业名称: 桂林丰源电力开****有限责任公司; 法定代表人: 熊勇兵; 出 资 额: ***; 占百分比: **; 住 所: 桂林市上海路**号; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: **************; 出资方式: 货币; 实缴出资额: ***; 出资时间: ****-**-**; 余额交付期限: ; 委托人:
|