序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁容林
|
叶东
|
2 | 2010-05-07 | 其他事项备案 |
无
|
8
|
3 | 2010-05-07 | 国有企业改制为公司 |
管 片 代 码: 45040501; 巡查组: 4504050102; 市场(街道): 4504050117; 楼层(门牌号): *****1; 摊位号: *****4; 管 理 员: 4504050108
|
管 片 代 码: 莲花山工商所[45040403]; 巡查组: 巡查一组[4504040301]; 市场(街道): 富民三路[4504040309]; 楼层(门牌号): ; 摊位号: ; 管 理 员: 黄英权[4504040307]
|
4 | 2010-05-07 | 国有企业改制为公司 |
梧州市长洲区平浪村木伦道班右侧
|
梧州市富民三路75号
|
5 | 2010-05-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
无
|
梧州市富民三路75号
|
6 | 2010-05-07 | 国有企业改制为公司 |
2019-11-30
|
2011-03-31
|