序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛勇辉 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛勇辉
|
|
2 |
谢寿鹏
|
|
3 |
利国祥
|
|
4 |
薛惠玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贺州市鸿运水利****展有限公司黄田镇广龙水电站
|
陈健 | 2015-11-12 |
2 |
贺州市鸿运水利****展有限公司南乡上新电站
|
陈健 | 2015-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-23 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证
|
2 | 2018-07-23 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社设立服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证
|
3 | 2018-07-23 | 章程备案 |
|
无
|
4 | 2018-07-23 | 其他事项备案 |
|
100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000003,
|
5 | 2018-07-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
水电开****、销售;水利开****建设。
|
6 | 2016-07-04 | 章程备案 |
|
无
|
7 | 2016-07-04 | 章程备案 |
|
???
|
8 | 2016-07-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
贺州市建德街33号
|