序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国电子进出口有限公司 | 100% | 15078.900000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭升海
|
|
2 |
沈静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国营长海机器厂塑料制品分厂
|
黎咸文 | 1999-12-14 |
2 |
国营长海机器厂电子器材分厂
|
李柳生 | 1998-03-03 |
3 |
国营长海机器厂医疗仪器分厂
|
1997-03-05 | |
4 |
国营长海机器厂电子部件分厂
|
1996-08-27 | |
5 |
国营长海机器厂工程机械分厂
|
王永康 | 1995-02-28 |
6 |
国营长海机器厂军品分厂
|
王波 | 1995-02-28 |
7 |
国营长海机器厂电脑分厂
|
曾小秋 | 1994-03-30 |
8 |
国营长海机器厂广播电视分厂
|
曹宝林 | 1993-07-13 |
9 |
国营长海机器厂卫星通讯设备分厂
|
丁其林 | 1993-07-13 |
10 |
国营长海机器厂工模具分厂
|
张先柳 | 1993-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曲惠民 [退出]周昕 [退出]吴志锋 [退出]谭升海季山红 [退出]林钰 [退出]
|
谭升海沈静 [新增]
|
2 | 2020-12-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2017-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
中国电子进出口有限公司:100%; [新增]
|
4 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
曲惠民(董事长) [新增]周昕(董事) [新增]吴志锋(董事) [新增]谭升海(董事兼总经理) [新增]季山红(监事) [新增]林钰(董事) [新增]
|
5 | 2017-11-22 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
国营长海机器厂
|
桂林长海机器有限责任公司
|
6 | 2017-11-22 | 其他事项备案 |
3951
|
无
|
7 | 2017-11-22 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2017-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
中国电子进出口有限公司:**; [新增]
|
9 | 2016-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
军用电子产品、计算机及其附属设备、电子器件及其他电子产品、塑料制品模具。
|
军用电子产品、计算机及其附属设备、电子器件及其他电子产品、塑料制品模具;机械零件加工、电镀加工、日用电子器具修理、电子产品技术咨询、计算机网络设计及技术服务、销售机电产品(汽车除外)、家用电器;绿化服务、清洁卫生服务。
|
10 | 2015-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
方永健
|
谭升海
|