序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨雪艳
|
蒋满高
|
2 | 2006-04-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
木材、木制品。
|
木制成品、半成品(该项目经营期限至2006年12月1日止)。
|
3 | 1989-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄仲荣
|
杨雪艳
|