序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周浩忆 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 郑虹 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周浩忆
|
|
2 |
郑虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-09 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郑虹、周浩忆、柴凌华;清算组组长: 周浩忆;地址: 江山市区市后淤***幢***室;联系方式: ***********;
|
2 | 2014-10-15 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
3 | 2014-10-15 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 郑虹; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周浩忆; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2014-10-15 | 注册资本(金)变更 |
|
1000( - 50% )
|
5 | 2013-09-27 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 煤炭、燃料油(不含成品油)、建材、小五金、矿产品、有色金属的销售。
|
6 | 2013-09-27 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目:
|
7 | 2013-02-26 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 煤炭批****。(煤炭经营资格证有效期至2015年11月14日)
|